注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

清晨雨露

妆扮孩子五彩的童年!

 
 
 

日志

 
 

第三单元第七课时:两个数相乘的乘法中的简便计算  

2010-04-08 15:19:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

教学目标:

    1.使学生理解和掌握把一个数乘两位数,改成连续乘两个一位数的简便算法。

2.培养学生分析、判断、推理的能力,增强使用简便算法的择优意识。

3、进一步熟练学生进行简便计算的方法。

 4、能熟练运用简便方法解决实际中的问题。

教学重点:

简便算法的算理。

教学难点:

把一个两位数改成两个合适的一位数相乘的方法。

教学方法:讨论、自主探索、讲练结合。

教学准备:课件、口算卡

教学过程:

小研究内容:

1、口算

12×30       18×20

24×40       15×40

2、填空

15=( )×( )

24=( )×( )

30=( )×( )

36=( )×( )

二、创设情景  自主探索

(一)同学们,我们实验小学今年有新的变化,购买了一些体育用品

出示例4、主题图

引导学生观察主题图。

看了图你了解了那些信息?

生1:学校买了5副羽毛球拍,花了330元。

生2:学校买了25筒羽毛球,每筒32元。

生3:“一打” 12个。

根据这些信息你能提出哪些数学问题?

生1:每副羽毛球拍多少钱?

生2:每枝羽毛球拍多少钱?

生3:一共买了多少个羽毛球?

生4:买羽毛球和羽毛球拍一共花了多少元?

生5:买羽毛球一共花了多少元。

同学们提的问题很好,今天我们先来共同解决“一共买了多少个羽毛球?”

独立解决问题。小组交流补充完善。

汇报:

生:1)25×12=300(元)

生:2)25×12

    =25×(3×4)

    =(25×4)×3

    =100×3

    =300(元)

生:3)12×25

    =12×(100÷4)

    =12×100÷4

    =1200÷4

    =300(元)

第1种直接计算。

第2种把其中的一个两位数的因数改成了两个一位数相乘的形式。

引导学生观察三个算式及解决方法。

你喜欢哪种方法?在以后的解题过程中,你能应用自己喜欢的方法解决问题吗?

第三种把其中的一个因数改成了两个数相除的形式,然后变成乘除混合运算,可以任意交换位置进行简便计算。

(二)引导学生观察例5主题图。

请你们根据图中的条件与问题,进行小组讨论,看看这个问题如何解决。

汇报:

(1)31×2+30×2+26

   =(31+30)×2+26

   =61×2+26

   =122+26

   =148(天)

(2)7×21+1

    =147+1

=148(天)

在按月计算的过程中,运用了乘法分配律。

按周计算的思路不难理解,但计数一共有多少周比较容易出错。可以让同桌互相指着月历边点、边数,也可以请能正确计数的同学介绍自己是怎样数的。

根据主题图的数据你们还能提出什么问题?

学生根据条件问题提问。

教师要注意学生在简算过程中,是否正确地采用了简便计算的方法。

三、巩固拓展

1、你认为米老鼠做得怎么样?

25×14 

=25×10×4

=250×4 

=1000  

4×5×19 

=4×(5×19)

=4×95

=380 

2、选出正确的答案填上序号:

(1)、与6×19 ×2相等的式子是(            )

① 6÷ 2 ×19      ② 6 ×2 ×19     ③ 9 ×6 ×2

(2)、15 ×5 ×4用简便方法计算是(           )

①15×(5×4) ②15×4×5        ③4 ×(5×15)

(3)、125 ×72用简便方法计算是(           )

① 125×4×18    ②125×2×36    ③125×8 ×9

3、比一比,看谁算得快?

12× 2× 5           22× 6× 5

35× 14                22× 25

45× 2× 9           55× 12

4、商店有5盒手电筒,每盒12个。每个手电筒卖6元,一共可以卖多少元?

5、三年级有5个小组参加糊纸盒劳动,每组8个同学,每个同学糊15个,一共糊多少个?

四、课堂总结

学生谈收获,小结重点及应该注意的问题。

板书设计:

乘法中的简便计算

     12×25=300(元)         12×25                12×25

                             =(3×4)×25         =12×(100÷4)

                             =3×(4×25)         =12×100÷4

                             =3×100               =1200÷4

                             =300(元)            =300(元)

(1)31×2+30×2+26               (2)7×21+1

               =(31+30)×2+26                  =147+1

               =61×2+26                         =148(天)

               =122+26

               =148(天)

  评论这张
 
阅读(226)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017